Renseignements sur Marcel Gabioud
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marcel Gabioud
Numéro de publication: 1620007, Registre du commerce Valais, (626)
Vallait SA, à Sierre, CHE-101.715.059, société anonyme (No. FOSC 32 du 17.02.2014, Publ. 1350363).
Modification des statuts:
16.06.2014.
Transfert de patrimoine:
selon contrat de transfert de patrimoine du 16.06.2014 et inventaire au 31.12.2013 il est fait apport des actifs de CHF 25'286'478.35 et des passifs envers les tiers de CHF 21'369'605.50 à la société anonyme 'Cremo S.A.', à Villars-sur-Glâne (CHE-105.945.049).Contre-prestation: une créance de CHF 3'500'000.00.
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par lettre personnelle.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Gabioud, Marcel, de Orsières, à Martigny, administrateur, sans droit de signature;
Kluser, Walter, de Ried (Brig), à Brig (Brig-Glis), administrateur, sans droit de signature;
Vionnet, Claude, de Monthey, à Monthey, vice-président, avec signature collective à deux;
Stalder, Max, de Visp, à Visp, administrateur et secrétaire, sans droit de signature;
Arnold, Roman, de Simplon, Simplon, administrateur, sans droit de signature;
Haefliger, Franz, de Fischbach, à Viège (Visp), administrateur, sans droit de signature;
Pillet, Stéphane, de Vétroz, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Tornay, Laurent, de Orsières, à Orsières, administrateur, sans droit de signature;
Costa, Pedro José, citoyen Portugais, à Saxon, avec signature collective à deux;
Jollien, Olivier, de Ayent, à Ayent, avec signature collective à deux;
Métrailler, Frédéric, de Evolène, à Evolène, avec signature collective à deux;
Moreillon, Pierre, de Bex, à Panex (Ollon), administrateur, sans droit de signature;
Mariaux, Christian, de Vionnaz, à Vionnaz, président, avec signature collective à deux;
Mottiez, Stève, de Vérossaz, à Collonges, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Nobs, Paul Albert, de Seedorf BE, à Corminboeuf, président, avec signature collective à deux;
Niederhäuser, Paul, de Wattenwil, à Neuchâtel, administrateur, avec signature collective à deux;
Pellaux, Michel André, de Pomy, à Châtillon FR, vice-président, avec signature collective à deux;
Mertl, Micheline, de Orsières, à Givisiez, secrétaire (hors-conseil), sans droit de signature;
Sottas, Jean-Louis, de Vaulruz, à Vaulruz, directeur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur délégué avec signature collective à deux]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Registre du commerce Valais
Coopérative d'achat et d'emploi de machines et véhicules agricoles (MACHA), à C h a r r a t (FOSC du 29.04.1987, p. 1673).
Personnes et signatures radiées:
Guinchard, Daniel, de Gorgier, à Charrat, président, avec signature collective à deux;
Tornay, Gilbert, de Charrat, à Charrat, vice-président, avec signature collective à deux;
Biolaz, Henri, de Charrat, à Charrat, caissier, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Darbellay, Antoine, de Martigny, à Martigny, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Giroud, Robin, de Charrat, à Charrat, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.
Inscription ou modification de personnes:
Giroud, Willy, de Charrat, à Charrat, président et caissier, avec signature collective à deux;
Troillet, Charly, de Bagnes, à Martigny, vice-président, avec signature collective à deux;
Gabioud, Marcel, de Orsières, à Martigny, secrétaire, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
Boson, Roland, de Fully, à Charrat, membre, avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président;
[précédemment: secrétaire].