Renseignements sur Paul Furrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Paul Furrer
Dernières notifications FOSC pour Paul Furrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004523526, Registre du commerce Lucerne, (100)
Stiftung Schul- und Wohnzentrum Malters, in Malters, CHE-105.915.195, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955503).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Markus, von Luzern und Beromünster, in Rain, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kälin, Peter, von Einsiedeln, in Adligenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Markus, von Willisau, in Sarnen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Furrer, Paul, von Entlebuch und Malters, in Malters, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ulrich, Florian, von Küssnacht (SZ) und Udligenswil, in Udligenswil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Bettina, von Bern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3368763, Registre du commerce Lucerne, (100)
Furrer Fuchs Architektur GmbH, in Malters, CHE-105.503.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330889).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Niklaus, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Bitzi, Dominik, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien, ];
Furrer, Paul, von Entlebuch und Malters, in Malters, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 3330889, Registre du commerce Lucerne, (100)
Furrer Fuchs Architektur GmbH, in Malters, CHE-105.503.450, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2014, Publ. 1654185).
Statutenänderung:
30.01.2017.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 28.04.2000 übernimmt die Gesellschaft von Paul Furrer, von Malters und Entlebuch, in Malters, Hard- und Software zum Preise von CHF 10'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wird.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag und Inventarliste vom 28.04.2000 übernimmt die Gesellschaft von Niklaus Fuchs, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Software und Büromöbel zum Preise von CHF 10'000.--, welcher Betrag voll an das Stammkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder elektronischer Post. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Niklaus, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Furrer, Paul, von Entlebuch und Malters, in Malters, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].