Renseignements sur Markus Furrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Markus Furrer
Participations
Dernières notifications FOSC pour Markus Furrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2366761, Registre du commerce Berne, (36)
FT Furrer GmbH, in Thierachern, CHE-115.613.413, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2010, S. 3, Publ. 5605694).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Markus, von Hasle LU, in Wichtrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glas Trösch Holding AG (CHE-101.345.034), in Buochs, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Trösch, Erich Heinz, von Thunstetten, in Kehrsiten (Stansstad), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5605694, Registre du commerce Berne, (36)
FT Furrer GmbH, in Thierachern, CH-036.4.047.362-0, Dorfstrasse 1, 3634 Thierachern, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.04.2010.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und Verkauf von Karosseriebedarf und Zubehör sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Arbeiten und Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 12.04.2010 und Inventar per 31.12.2009 Aktiven von CHF 358'627.13 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 65'578.00 des Einzelunternehmens FT M. Furrer, in Thierachern (CH-092.2.004.161-8), wofür 20 Stammanteile zu CHF 1'000.-- ausgegeben und eine Forderung von CHF 273'049.13 gegenüber der Gesellschaft gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung des Gründers vom 12.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Furrer, Markus, von Hasle LU, in Wichtrach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 5569544, Registre du commerce Berne, (36)
FT Furrer & Co. Thun, in Thun, CH-092.2.004.161-8, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2004, S. 5, Publ. 2069620).
Rechtsform neu:
Einzelunternehmen.
Firma neu:
FT M. Furrer.
Sitz neu:
Thierachern.
Domizil neu:
Dorfstrasse 1, 3634 Thierachern. Die Gesellschaft hat sich infolge Ausscheidens des Gesellschafters Hansrudolf Furrer und der Gesellschafterin Elisabeth Furrer-Burri aufgelöst. Die Firma ist erloschen. Der Gesellschafter Markus Furrer führt im Sinne von Art. 579 OR das Geschäft als Einzelkaufmann fort.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Hansrudolf, von Hasle LU, in Thun, mit Einzelunterschrift;
Furrer-Burri, Elisabeth, von Hasle LU, in Thun, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Markus, von Hasle LU, in Wichtrach, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher:in Niederwichtrach (Gde. Wichtrach seit 1.1.2004) (Wichtrach), Gesellschafter mit Einzelunterschrift].