Renseignements sur Karin Fuhrer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Karin Fuhrer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006117935, Registre du commerce Zurich, (20)
Verein Institution Barbara Keller, in Küsnacht (ZH), CHE-106.104.124, Verein (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2023, Publ. 1005913667).
Statutenänderung:
28.05.2024.
Zweck neu:
Der Verein IBK befasst sich mit der Schulung, Entwicklung und Lebensgestaltung von Menschen mit Lernbehinderungen, geistigen oder leichten psychischen Beeinträchtigungen. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch Selbsthilfezwecke.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Daniel, von Zürich, in Uster, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Regula, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huwiler, Alex Stephan, von Sins, in Winterthur, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrer, Karin, von Trubschachen, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4275959, Registre du commerce Tessin, (501)
Bindella Viticoltura - Commercio Vini SA, in Collina d'Oro, CHE-100.990.769, società anonima (Nr. FUSC 106 del 02.06.2017, Pubbl. 3559145).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fuhrer, Karin, da Trubschachen, in Wallisellen, con firma collettiva a due;
Beretta, Silvano, da Arogno, in Montagnola, con procura collettiva a due.
Numéro de publication: 4186847, Registre du commerce Zurich, (20)
Bindella Terra Vite Vita SA, in Zürich, CHE-106.104.874, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2904619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer, Karin, von Trubschachen, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammeter, Hans Rudolf, von Lauterbrunnen, in Jegenstorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Domenico Patrick, von Baden, in Kloten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bindella, Rudolf Philippe, von Zürich, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Hirzel, Caspar, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maycock, Alexander Frederick, von Herrliberg, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.