Renseignements sur Urs Fuhrer-Häni
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Fuhrer-Häni
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7087452, Registre du commerce Berne, (36)
Lineatus GmbH, in Spiez, CH-092.4.014.307-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2012, Publ. 6494048).
Statutenänderung:
25.02.2013.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuhrer-Häni, Urs, von Wynigen, in Bangerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bettschen, Jan-Philipp, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Rohner-Müller, Urs, von Teufen AR und Spiez, in Spiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Heitz, Christoph, von Mühleberg, in Reichenbach im Kandertal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 6494048, Registre du commerce Berne, (36)
Lineatus GmbH, in Spiez, CH-092.4.014.307-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 27.05.2011, S. 0, Publ. 6181322).
Statutenänderung:
19.12.2011.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Holzerarbeiten aller Art und Holzhandel. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen im In- und Ausland zu eröffnen und sich an Unternehmen der gleichen und verwandten Branchen im In- und Ausland zu beteiligen. Es ist ihr gestattet, alle Geschäfte, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben können, durchzuführen. Die Gesellschaft kann ausserdem Patente, Marken, Wertschriften und anderes bewegliches oder geistiges Eigentum erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Gemäss Sachübernahmevertrag v. 23.6.00 übernimmt die Gesellschaft von den Gründern Bettschen-Riveros Hans, Rohner-Müller Urs und Heitz Christoph den Seilkran Woodliner, komplett mit Tragseil und Woodliner-Montage- und Transportwagen zum Wert und Preis von total CHF 145'537.55.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bettschen-Riveros, Hans, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrer-Häni, Urs, von Wynigen, in Bangerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Rohner-Müller, Urs, von Teufen AR und Spiez, in Spiez, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00];
Bettschen, Jan-Philipp, von Reichenbach im Kandertal, in Frutigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3793790, Registre du commerce Berne, (36)
Lineatus GmbH, in Spiez, CH-092.4.014.307-9, Durchführung von Holzerarbeiten aller Art und Holzhandel, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2000, S. 4473).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heitz, Christoph, von Mühleberg, in Kandergrund, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner-Müller, Urs, von Teufen AR und Spiez, in Spiez, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.-- [bisher: von Teufen AR];
Fuhrer-Häni, Urs, von Wynigen, in Bangerten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.