Renseignements sur Simone Fuchs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Simone Fuchs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 7072740, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft für Personalvermittlung (GPV), in Aadorf, CH-440.5.002.234-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2006, S. 12, Publ. 3257028).
Statutenänderung:
15.05.2009.
Sitz neu:
Münchwilen TG.
Domizil neu:
Wiler Strasse 1, 9542 Münchwilen TG.
Mitteilungen neu:
Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftlich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Liechti, Lorenz, von Landiswil, in Münchwilen TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissegger, Elmar, von Bussnang, in Matzingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegelbach, Hugo, von Tobel-Tägerschen, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Simone, von Feusisberg, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Guido, von Roggwil BE, in Münchwilen TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Kurt, von Bottenwil, in Sirnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hasler, Cornelia, von Lommis, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brunner & Schär Treuhand AG (CH-440.3.002.052-8), in Aadorf, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3257028, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Genossenschaft für Arbeitsvermittlung im Hinterthurgau, in Aadorf, CH-440.5.002.234-1, Unterstützung der angeschlossenen Gemeinden bei der lang- und kurzfristigen Vermittlung von Arbeitslosen usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.1994, S. 4282).
Statutenänderung:
4.01.2006.
Firma neu:
Genossenschaft für Personalvermittlung (GPV).
Zweck neu:
Unterstützung der angeschlossenen Gemeinden bei der lang- und kurzfristigen Vermittlung von Arbeitslosen auf dem Gebiet des Bezirkes Münchwilen und der Munizipalgemeinde Aadorf, insbesondere bei der regionalen, kantonalen und interkantonalen Vermittlung von Arbeitslosen für Dauerstellen und der regionalen, kantonalen und interkantonalen Vermittlung von Arbeitslosen für Temporäreinsätze.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht. [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Ohne persönliche Haftung.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüscher, Bruno, von Seon, in Aadorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nef, Walter, von Urnäsch, in Münchwilen TG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strässle, Gallus, von Lütisburg, in Wil SG, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hollenstein, Roland, von Mosnang, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Dr. Andreas, von Egnach und Basel, in Affeltrangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gaam, Horst, von Münchwilen TG, in Eschlikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frei, Max Josef, von Buchs LU, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liechti, Lorenz, von Landiswil, in Münchwilen TG, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Büchi, Susanne, von Turbenthal, in Dussnang (Fischingen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bissegger, Elmar, von Bussnang, in Matzingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegelbach, Hugo, von Tobel-Tägerschen, in Busswil TG (Sirnach), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Horni, Roland, von Leutwil, in Münchwilen TG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Walter, von Leuggern, in Tägerschen (Tobel-Tägerschen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Frank, von Walliswil bei Wangen, in Aadorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fuchs, Simone, von Feusisberg, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.