Renseignements sur Martin Fuchs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Martin Fuchs
Dernières notifications FOSC pour Martin Fuchs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4022513, Registre du commerce Zurich, (20)
Domino Immobilien GmbH, in Zollikon, CHE-103.884.744, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2012, Publ. 6514050).
Statutenänderung:
16.01.2018.
Sitz neu:
Egg.
Domizil neu:
Rainstrasse 9, 8132 Egg b. Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Martin, von Appenzell, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Fuchs, Martin, von Appenzell, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 6528386, Registre du commerce Zurich, (20)
Unitreva AG, in Egg, CH-020.3.927.327-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, S. 0, Publ. 6419632).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Martin, von Appenzell, in Zollikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wichianwan, Chaloemporn, thailändische Staatsangehörige, in Bubikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 6514050, Registre du commerce Zurich, (20)
Domino Immobilien GmbH, in Zürich, CH-020.4.019.116-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 248 vom 22.12.2009, S. 34, Publ. 5407216).
Statutenänderung:
12.01.2012.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Gartenstrasse 7, 8702 Zollikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Rolf, von Appenzell, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Martin, von Appenzell, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 500 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Maur und mit 250 Stammanteilen zu je CHF 100.00].