Renseignements sur Hans Fuchs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Hans Fuchs
Participations
Dernières notifications FOSC pour Hans Fuchs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005817766, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Montessoristiftung Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CHE-114.438.946, Stiftung (SHAB Nr. 92 vom 12.05.2023, Publ. 1005745343).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kochem, Petra, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Harder, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Präsident des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Befort, Waldemar, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Dagmar Helene, von Appenzell, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Fuchs, Hans, von Appenzell, in Scherzingen (Münsterlingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harder, Olga, deutsche Staatsangehörige, in Kreuzlingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5988090, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bau Fuchs GmbH Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.681-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 27, Publ. 5124266).
Firma neu:
Bau Fuchs GmbH Kreuzlingen in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.01.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Hans, von Appenzell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 2442044, Registre du commerce Thurgovie, (440)
Bau Fuchs GmbH Kreuzlingen, in Kreuzlingen, CH-440.4.013.681-9, Planung und Ausführung von Hoch- und Tiefbauten und branchennahe Tätigkeiten. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2000, S. 4227).
Statutenänderung:
19.08.2004.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Otto, von Appenzell, in Unterstammheim, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Hans, von Appenzell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.--].