Renseignements sur Daniel Fuchs
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Fuchs
Dernières notifications FOSC pour Daniel Fuchs
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005501538, Registre du commerce Soleure, (241)
EDNO GmbH, in Oensingen, CHE-491.933.063, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 15.02.2016, Publ. 2666787).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuchs, Daniel, von Lauterbrunnen, in Oensingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuchs, Tsvetelina, bulgarische Staatsangehörige, in Oensingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR01-1005389976, Registre du commerce Soleure, (241)
ParaFOX GmbH, in Oensingen, CHE-239.007.936, Dünnernstrasse 39, 4702 Oensingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.01.2022.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensberatung und Management sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere in den Geschäftsbereichen Handel, Dienstleistungen und Immobilien. Kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen, ferner im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail. Mit Erklärung vom 26.11.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fuchs, Daniel, von Lauterbrunnen, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 2666787, Registre du commerce Soleure, (241)
EDNO GmbH(EDNO Sàrl) (EDNO Sagl) (EDNO Ltd liab. Co), in Oensingen, CHE-491.933.063, Aeussere Klus 15, 4702 Oensingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.02.2016.
Zweck:
Beratungen im Bereich Unternehmen, Marketing und Design, Betreuung und Verwaltung sowie Erwerb und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art, insbesondere in den Geschäftsbereichen Handel, Dienstleistungen und Immobilien. Kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 09.02.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Fuchs, Tsvetelina, bulgarische Staatsangehörige, in Oensingen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fuchs, Daniel, von Lauterbrunnen, in Oensingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.