Renseignements sur Roland Walter Frutiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Walter Frutiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1664713, Registre du commerce Berne, (36)
Emmanuel Home, in Biel/Bienne, CHE-103.772.016, Verein (SHAB Nr. 168 vom 30.08.2012, Publ. 6829204).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, Roland Walter, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sutter, Hans Peter, von Hubersdorf, in Meinisberg, Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1603535, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PRO immotreu ag, in Basel, CHE-106.774.193, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2013, Publ. 1151649).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frutiger, Roland, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1151649, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
PRO immobilien treuhand ag, in Basel, CH-270.3.002.970-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2013, Publ. 1073391).
Statutenänderung:
22.10.2013.
Firma neu:
PRO immotreu ag.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen auf den Gebieten Treuhand und Immobilien, insbesondere Liegenschaftsverwaltung, -vermittlung und -beratung, Buchhaltungen, Abschlüsse, Revisionen und Unternehmensberatungen und ebenso der Handel mit Immobilien aller Art. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, sowie alle Geschäfte tätigen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zusammenhängen oder die diesen zu fördern geeignet sind.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cerletti-Sarasin, Christine Beatrice, von Basel, in Bottmingen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Weishaupt, Emil, von Teufen AR, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frutiger, Roland, von Oberhofen am Thunersee, in Fraubrunnen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].