Renseignements sur Angélique Lovis
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Angélique Lovis
Numéro de publication: HR02-1005475155, Registre du commerce Berne, (36)
Lovis WebShop Sàrl en liquidation, à Moutier, CHE-287.004.030, société à responsabilité limitée (No. FOSC 239 du 08.12.2021, Publ. 1005351866).
Modification des statuts:
09.05.2022.
Nouvelle raison sociale:
Nickel Cruise Sàrl.
Nouveau siège:
Court.
Nouvelle adresse:
Rue des Jardins 3, 2738 Court.
Nouveau but:
La société a pour but l'exploitation d'une agence de voyages;
l'organisation de voyages, notamment de croisières, et toutes prestations y relatives;
la vente de billets d'avions;
la revente de forfaits et de prestations dans le domaine du voyage et du tourisme incluant toutes prestations de services. La société peut créer des succursales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres entreprises en Suisse et à l'étranger, acquérir des entreprises visant un but similaire ou analogue ou fusionner avec de telles entreprises, elle peut effectuer toutes opérations commerciales, financières, industrielles, mobilières ou immobilières et conclure tous contrats propres à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement, de même que représenter toutes sociétés suisses ou étrangères en relation directe ou indirecte avec son but principal. La dissolution est révoquée selon décision de l'assemblée des associés du 09.05.2022. [précédemment: La société est dissoute par décision de l'assemblée des associés du 25.11.2021.].
Inscription ou modification de personne(s):
Lovis, Christophe, de Saulcy, à Moutier, associé et président des gérants, avec signature individuelle, pour 51 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: associé et président des gérants, liquidateur, avec signature individuelle];
Lovis, Angélique, de Clos du Doubs, à Moutier, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 49 parts sociales de CHF 200.00 [précédemment: associée et gérante, liquidatrice, avec signature collective à deux].
Numéro de publication: HR02-1005448780, Registre du commerce Berne, (36)
Lovis Décolletage Sàrl, à Moutier, CHE-341.410.348, société à responsabilité limitée (No. FOSC 244 du 15.12.2021, Publ. 1005357448).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lovis, Christophe, de Saulcy, à Moutier, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 18 parts sociales de CHF 1'000.00;
Lovis, Angélique, de Clos du Doubs, à Moutier, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Gashi, Laorent, ressortissant kosovar, à Tramelan, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00;
Brahimaj, Eliont, de Valbirse, à Malleray (Valbirse), associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 10 parts sociales de CHF 1'000.00.
Numéro de publication: HR02-1005357448, Registre du commerce Berne, (36)
Lovis Décolletage Sàrl, à Moutier, CHE-341.410.348, société à responsabilité limitée (No. FOSC 165 du 26.08.2020, Publ. 1004964854).
Inscription ou modification de personne(s):
Lovis, Angélique, de Clos du Doubs, à Moutier, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 2 parts sociales de CHF 1'000.00 [précédemment: Frossard, Angélique].