Renseignements sur Hans-Peter Fritschi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans-Peter Fritschi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005651349, Registre du commerce Zurich, (20)
Frimsag Fritschi Marketing + Service AG, in Volketswil, CHE-107.300.981, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2022, Publ. 1005413101).
Firma neu:
Frimsag Fritschi Marketing + Service AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.12.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Hans-Peter, von Freienstein-Teufen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Christine, von Dübendorf, in Dübendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2482465, Registre du commerce Zurich, (20)
Hetra International AG, in Volketswil, CHE-108.152.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2015, Publ. 2272841).
Firma neu:
Hetra International AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2015 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fritschi, Hans-Peter, von Freienstein-Teufen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sticher, Dr. Walter, von Luzern, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2083701, Registre du commerce Zurich, (20)
Hetra International AG, in Volketswil, CHE-108.152.335, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, S. 34, Publ. 5174390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burger, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Durach (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fritschi, Hans-Peter, von Freienstein-Teufen, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].