Renseignements sur Roland Friedli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Roland Friedli
Dernières notifications FOSC pour Roland Friedli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004760190, Registre du commerce Berne, (36)
Krebs AG, Boll, in Vechigen, CHE-107.171.755, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2012, S.0, Publ. 6592890).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diener, Martin, von Frauenfeld, in Worb, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Friedli, Roland, von Landiswil, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Boll (Vechigen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4187603, Registre du commerce Soleure, (241)
IG Immoinvest AG, in Solothurn, CHE-115.577.272, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 88 vom 06.05.2011, Publ. 6151170).
Domizil neu:
bei IG Immogroup AG, Biberiststrasse 24, 4500 Solothurn.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Roland, von Landiswil, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Habegger, Markus, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 6151170, Registre du commerce Soleure, (241)
IG Immoinvest AG, bisher in Kirchberg BE, CH-036.3.047.271-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 40 vom 25.02.2011, S. 3, Publ. 6049526).
Statutenänderung:
28.04.2011, 28.04.2011.
Sitz neu:
Solothurn.
Domizil neu:
bei Lubana AG Solothurn, Biberiststrasse 24, 4500 Solothurn.
Zweck:
Kauf und Verkauf, Halten, Verwalten, Vermittlung von Liegenschaften. Kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 und 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00 (Stimmrechtsaktien). [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 10.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 28.04.2011 gemäss Vertrag vom 30.11.2010 die Grundstücke Grundbuch Derendingen Nrn. 219 und 280, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden und CHF 820'000.00 in Geld zu leisten sind. Die Geldleistung reduziert sich um CHF 130'000.00, sofern keine rechtsgültige Baubewilligung mit einer Ausnützungsziffer von mindestens 0.96 vorliegt.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerin vom 25.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treier, Peter, von Wölflinswil, in Kirchberg BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Wyss, Christoph, von Burgdorf, in Burgdorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien (wie bisher);
Friedli, Roland, von Landiswil, in Boll (Vechigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung (wie bisher);
Habegger, Markus, von Trub, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.