Renseignements sur Andrea Edwin Frey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Edwin Frey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4430085, Registre du commerce Zurich, (20)
FreyTrade AG, in Zürich, CHE-100.622.722, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 17.12.2008, Publ. 4784926).
Statutenänderung:
17.08.2018.
Sitz neu:
Adliswil.
Domizil neu:
Schürbachstrasse 9, 8134 Adliswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andrea Edwin, von Schötz, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 5473998, Registre du commerce Zurich, (20)
Kellenberger Frisch Service AG, in Zürich, CH-020.3.914.781-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 11.05.2009, S. 33, Publ. 5011584).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andrea Edwin, von Schötz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 4491286, Registre du commerce Zurich, (20)
Pro Trade & Retail AG, in Volketswil, CH-020.3.028.682-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2006, S. 22, Publ. 3336332).
Vermögensübertragung:
Die Pro Trade & Retail AG überträgt gemäss Vertrag vom 14.03.2008 Aktiven von CHF 5'376'027.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 5'166'084.83 auf die Distribution Suisse (DS) Holding SA, in Martigny (CH-621.3.007.106-2).
Gegenleistung:
Gutschrift von CHF 209'942.85.
Firma neu:
Pro Trade & Retail AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.] Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 14.03.2008 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schulz, Manfred Jost, von Galmiz, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sauer, Marcel Alfred, von Dietikon und Zürich, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bosshardt, Felix, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Schulz oder Marcel Sauer;
Frey, Andrea Edwin, von Schötz, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Schulz oder Marcel Sauer;
Hofstetter-Kümmerli, Ruth, von Aesch ZH und Olten, in Aesch ZH, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Schulz oder Marcel Sauer;
Lehmann, Andreas, von Lauperswil, in Lindau, mit Kollektivprokura zu zweien mit Manfred Schulz oder Marcel Sauer.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roduit, Jean-Marc, von Fully, in Fully, einziges Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift.