Renseignements sur Andrea Frey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Andrea Frey
Participations
Dernières notifications FOSC pour Andrea Frey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005672090, Registre du commerce Argovie, (400)
OWI Tortechnik AG, in Unterentfelden, CHE-115.680.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2022, Publ. 1005462851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Andrea, von Nunningen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-0004448588, Registre du commerce Argovie, (400)
OWI Tortechnik H.J. Stebler AG, in Unterentfelden, CHE-107.070.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 02.03.2015, Publ. 2017019).
Statutenänderung:
16.08.2018.
Firma neu:
HJS Immobilien AG.
Domizil neu:
Suhrenmattstrasse 6, 5035 Unterentfelden.
Zweck neu:
Bau, Kauf, Verkauf und Halten von Liegenschaften sowie Handel mit Baubedarfsartikeln;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und diese verwalten sowie Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Andrea, von Nunningen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stebler, Patrick, von Nunningen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3436209, Registre du commerce Argovie, (400)
OWI Tortechnik AG, in Unterentfelden, CHE-115.680.384, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2016, Publ. 3009565).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stebler, Hans Jörg, von Nunningen, in Unterentfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Frey, Andrea, von Nunningen, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stebler, Patrick, von Nunningen, in Oberentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].