Renseignements sur Philipp Martin Freimann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Philipp Martin Freimann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005559320, Registre du commerce Zoug, (170)
Seroph Immobilien AG, in Cham, CHE-277.907.812, Lorzenmatt 17, 6332 Hagendorn, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
11.07.2022. 02.09.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf, das Halten und das Verwalten sowie die Überbauung und Vermietung von Liegenschaften aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Immaterialgüterrechte erwerben, verwerten, veräussern und verwalten. Insbesondere kann sie Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für mittelbare und unmittelbare Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Sie kann ebenfalls direkt oder indirekt mit ihr verbundenen Gesellschaften entgeltlich oder unentgeltlich Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und Sicherheiten aller Art stellen.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
120 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Grundstück (GS) 21 GB Neuheim sowie eine Hypothekarschuld von CHF 1'770'000.00 zum Preis von höchstens CHF 980'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 11.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Meisser-Freimann, Selina Marie, von Davos und Hünenberg, in Cham, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freimann, Philipp Martin, von Hünenberg, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Freimann, Roman, von Hünenberg, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004761428, Registre du commerce Zoug, (170)
Freimannbau AG, in Cham, CHE-100.273.828, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2010, S.20, Publ. 5641218).
Statutenänderung:
04.11.2019.
Aktien neu:
50 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 04.11.2019 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. Mit Erklärung vom 04.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schuler Treuhand (CH-170.1.002.935-5), in Baar, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freimann, Philipp, von Hünenberg, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham].
Numéro de publication: 3549420, Registre du commerce Zoug, (170)
J. Freimann Bau AG, Sitz Cham, CH-170.3.010.178-0, Hoch- und Tiefbauarbeiten aller Arten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 99 vom 26.05.1999, S. 3477).
Statutenänderung:
01.09.2006.
Firma Neu:
Freimannbau AG.
Domizil Neu:
Blumenweg 8A, 6332 Hagendorn.
Zweck Neu:
Hoch- und Tiefbauarbeiten aller Arten, Handel mit Baumaterialien, Projektierungen, Bauführungen, Kauf und Verkauf sowie Verwaltung von Liegenschaften und Grundstücken.
Eingetragene Personen Neu:
Freimann, Roman, Heimat Hünenberg, in Hagendorn, Präsident mit Einzelunterschrift;
Freimann, Philipp, Heimat Hünenberg, in Cham, Mitglied mit Einzelunterschrift.
Gelöscht:
[Freimann, Josef, Heimat Hünenberg, in Baar, Präsident mit Einzelunterschrift];
[Freimann, Martha, Heimat Hünenberg, in Baar, Mitglied mit Einzelunterschrift].