Renseignements sur Rudolf Freiermuth
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Rudolf Freiermuth
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1148197, Registre du commerce Argovie, (400)
Burgacherhof GmbH, in Zeiningen, CHE-109.085.724, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, Publ. 6270428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiermuth-Nussbaum, Gertrud, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Salzmann-Freiermuth, Hedwig, von Eggiwil, in Boll, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Salzmann-Freiermuth, Hedy und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Freiermuth, Rudolf, von Zeiningen, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Bürgin-Freiermuth, Dorothea, von Basel und Bubendorf, in Zeiningen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 6270428, Registre du commerce Argovie, (400)
Burgacherhof GmbH, in Zeiningen, CH-400.4.022.607-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2011, S. 1, Publ. 6002094).
Statutenänderung:
14.07.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage / Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Vertrag vom 27.06.2001, die Grundstücke GB Zeiningen Nr. 392, 404, 356, 434, 1063, 1066, 3138, Interim-Register Obermumpf Nr. 2548 sowie Nutztierbestand, Maschinen und Werkzeuge zum Preis von CHF 88'100.--, wovon CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 68'100.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen sind den im Anteilbuch eingetragenen Gesellschaftern schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiermuth, Rudolf, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürgin-Freiermuth, Dorothea, von Basel und Bubendorf, in Zeiningen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Salzmann-Freiermuth, Hedy, von Eggiwil, in Boll, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Freiermuth-Nussbaum, Gertrud, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 17 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00];
Freiermuth, Rudolf, von Zeiningen, in Rheinfelden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 6002094, Registre du commerce Argovie, (400)
Burgacherhof GmbH, in Zeiningen, CH-400.4.022.607-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2001, S. 5049). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 22.11.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiermuth, Rudolf, von Zeiningen, in Zeiningen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 17'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].