Renseignements sur Thomas Freiburghaus
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Freiburghaus
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006025342, Registre du commerce Berne, (36)
Yellowcamper AG in Nachlassliquidation, in Burgdorf, CHE-182.562.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2023, Publ. 1005874903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Freiburghaus, Thomas, von Neuenegg, in Morges, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bircher, Pascal Simon, von Küttigen, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dorer, Hans Ulrich, von Basel, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hayoz, Sandra, von Kleinbösingen, in Ostermundigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005874903, Registre du commerce Berne, (36)
Yellowcamper AG, in Burgdorf, CHE-182.562.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732285).
Firma neu:
Yellowcamper AG in Nachlassliquidation.
Weitere Adressen:
c/o Andreas Feuz-Ramseyer, Zeughausgasse 18, 3011 Bern. Mit Entscheid vom 06.10.2023 hat das zuständige Einzelgericht den von der Gesellschaft mit ihren Gläubigern abgeschlossenen Nachlassvertrag mit Vermögensabtretung bestätigt. [bisher: Mit Entscheid vom 16.12.2022 hat das zuständige Einzelgericht der Gesellschaft die definitive Nachlassstundung für die Dauer von sechs Monaten nach Ablauf der provisorischen Nachlassstundung (am 05.01.2023), d.h. bis und mit dem 05.07.2023, gewährt.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburghaus, Thomas, von Neuenegg, in Morges, Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bircher, Pascal Simon, von Küttigen, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Feuz-Ramseyer, Andreas, von Lauterbrunnen, in Bern, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Sachwalter, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005341063, Registre du commerce Berne, (36)
Yellowcamper AG, in Burgdorf, CHE-182.562.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 04.06.2021, Publ. 1005206673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reinhardt, Heimito Sebastian, von Zürich, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Marc, von Ringgenberg (BE), in Reichenbach im Kandertal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Freiburghaus, Thomas, von Neuenegg, in Morges, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern];
Moser, Fabrice Durvesh, von Untereggen, in Ersigen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Bremgarten b. Bern (Bremgarten bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Sommer, Yves, von Wyssachen, in Bern, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Curley, Sarike, von Guggisberg, in Hindelbank, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern];
Haase, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in Huttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rohrbach];
Zahnd, Fabio Nicolas, von Rüschegg, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.