Renseignements sur Tanya Frei-Zürcher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tanya Frei-Zürcher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4782400, Registre du commerce Berne, (36)
Frei Gebäudetechnik AG, in Port, CH-073.3.016.941-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 4, Publ. 4302524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei-Zürcher, Tanya, von Auenstein und Trub, in Täuffelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Dominik, von Auenstein, in Täuffelen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Riedo, Urban, von Zumholz, in Milken (Wahlern), Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Zurkinden-Riedo, Iris, von Zumholz und Düdingen, in Düdingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4782392, Registre du commerce Berne, (36)
D. Frei Sanitär AG, in Port, CH-073.3.001.743-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2008, S. 3, Publ. 4302516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Dominik, von Auenstein, in Täuffelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frei-Zürcher, Tanya, von Auenstein und Trub, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mutti, Walter, von Arni BE, in Brügg bei Biel (Brügg), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedo, Urban, von Zumholz, in Milken (Wahlern), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Zurkinden-Riedo, Iris, von Zumholz und Düdingen, in Düdingen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3407340, Registre du commerce Berne, (36)
Mutti Haustechnik AG, bisher in Brügg, CH-073.3.001.743-4, Planung und Ausführung von Spenglerarbeiten, Flachbedachungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2001, S. 4788).
Statutenänderung:
3.03.2006, 31.05.2006.
Firma neu:
D. Frei Sanitär AG.
Sitz neu:
Port.
Domizil neu:
Spärstrasse 2, 2562 Port.
Zweck neu:
Planung und Ausführung von Spenglerarbeiten, Flachbedachungen, Blitzschutzanlagen, Sanitär-Installationen und -Service, Bodenleitungen, Handel mit Geräten und Einrichtungen der Haustechnikbranchen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- oder Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten. Sie kann Grundstücke erwerben und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief. [Die Bestimmung über die Sacheinlage im Zusammenhang mit der Gründung vom 20.02.1989 ist aus den Statuten gestrichen worden]. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mutti-Gloor, Marie-Louise, von Arni BE, in Brügg bei Biel (Brügg), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frantzen, Susanne, von Brügg, in Brügg bei Biel (Brügg), mit Kollektivprokura zu zweien;
SSIV Revisions AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Dominik, von Auenstein, in Täuffelen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Frei-Zürcher, Tanya, von Auenstein und Trub, in Täuffelen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Mutti, Walter, von Arni BE, in Brügg bei Biel (Brügg), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Move AG, in Biel/Bienne, Revisionsstelle.