Renseignements sur Christian Helmut Frank
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Helmut Frank
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005406265, Registre du commerce Valais, (600)
Evous GmbH, in Bürchen, CHE-115.925.077, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 242 vom 12.12.2012, S.0, Publ. 6971498).
Statutenänderung:
15.12.2021.
Firma neu:
Papierform GmbH.
Zweck neu:
Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Papierprodukten. Entwicklung und Unterhalt von digitalen Medien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werlen, Erwin, von Bürchen, in Bürchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00;
EVOUS SARL (442 503 801 R.C.S. PARIS), in Paris (FR), Gesellschafterin, mit 198 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Christian Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Bürchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Frank, Christian, mit einem Stammanteil von CHF 100.00].
Numéro de publication: 6971498, Registre du commerce Valais, (600)
Evous GmbH, in Bürchen, CH-600.4.014.252-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2010, S. 16, Publ. 5790448).
Statutenänderung:
06.12.2012.
Domizil neu:
Zengerbernstrasse 23, 3935 Bürchen.
Zweck neu:
Entwicklung und Unterhalt von Portalen von digitalen Medien. Entwicklung, Vertrieb, Verkauf und Unterhalt aller damit verbundenen und abgeleiteten Produkte und Dienstleistungen..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frank, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bürchen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.00 [bisher: in Paris (FR)].
Numéro de publication: 5790448, Registre du commerce Valais, (600)
Evous GmbH, in Bürchen, CH-600.4.014.252-1, Chalet im Bachtolil, Maueracker, 3935 Bürchen, neue Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Statutendatum:
19.08.2010.
Zweck:
Entwicklung und Unterhalt von Portalen von digitalen Medien für die Schweiz. Entwicklung, Vetrieb und Unterhalt aller damit verbundenen und abgeleiteten Produkte und Dienstleistungen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 19.08.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
EVOUS SARL (442 503 801 R.C.S. PARIS), in Paris (FR), Gesellschafterin, mit 198 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Werlen, Erwin, von Bürchen, in Bürchen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.--;
Frank, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Paris (FR), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 100.--.