Renseignements sur Heinz Forter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Heinz Forter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1991209, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
H. Forter Treuhand GmbH, in Basel, CHE-456.521.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2014, Publ. 1439295).
Statutenänderung:
09.02.2015.
Firma neu:
Borter GmbH.
Domizil neu:
Auf dem Wolf 5, 4052 Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forter, Heinz, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borter, Dionys, von Brig-Glis, in Füllinsdorf, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Augst, Gesellschafter mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 1980583, Registre du commerce Bâle-Campagne, (280)
Chinderhuus zum Dischtelfink, in Binningen, CHE-105.462.035, Verein (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, Publ. 6980392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forter, Heinz, von Basel und Marbach SG, in Basel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schweizer, Claudia, von Basel und Lauwil, in Basel, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Karin, von Reigoldswil und Obersiggenthal, in Birsfelden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ambiehl, Manuela, von Grüsch, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seebeck, Maja, von Liestal und Starrkirch-Wil, in Liestal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Krause, Barbara, von Hofstetten-Flüh, in Binningen, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krause, Timo, deutscher Staatsangehöriger, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1439295, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
H. Forter Treuhand GmbH, in Basel, CHE-456.521.796, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2011, Publ. 6141390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borter, Dionys, von Brig-Glis, in Augst, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Forter, Heinz, von Basel, in Basel, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].