Renseignements sur Christine Flunser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christine Flunser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4284970, Registre du commerce Zurich, (20)
Artconnect GmbH, bisher in Winterthur, CH-020.4.001.164-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 12.02.2003, S. 20, Publ. 858206).
Statutenänderung:
13.12.2007.
Firma neu:
IT-Idea GmbH.
Sitz neu:
Buch am Irchel.
Domizil neu:
Hauptstrasse 46, 8414 Buch am Irchel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von kundenspezifischen Computer-Programmen und Internetlösungen, den Handel mit Computersystemen und Zubehör sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Informatikbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten oder Betriebsstätten unterhalten. Die Gesellschaft kann sich an artverwandten Unternehmen beteiligen, alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann ferner Liegenschaften erwerben, veräussern, vermitteln und belehnen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flunser, Niklaus, von Zürich, in Buch am Irchel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.-- [bisher: in Rümlang, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.--];
Flunser, Christine, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.-- [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.--].
Registre du commerce Zurich, (20)
Mediacin GmbH, bisher in E g l i s a u, Betrieb eines Medienbüros in den Bereichen Medizin- und Sozialwesen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.1995, S. 3764).
Statutenänderung:
14.12.1998.
Sitz neu:
W i n t e r t h u r.
Domizil neu:
Starenweg 23B, 8405 Winterthur.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Walter, Arthur C., von Zürich, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flunser, Christine, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 18'000.- [bisher: in Eglisau];
Flunser, Niklaus, von Zürich, in Winterthur, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 2'000.-.
Registre du commerce Zurich, (20)
Mediacin GmbH, in Eglisau, alte Landstrasse 25, 8193 Eglisau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.6.1995.
Zweck:
Betrieb eines Presse- und Medienbüros mit thematischem Schwergewicht in den Bereichen Medizin- und Sozialwesen;
kann sich an artverwandten Unternehmen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, veräussern, vermitteln und belehnen.
Stammkapital:
Fr.20000.
Liberierung:
Fr.20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Flunser, Christine, von Zürich, in Eglisau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von Fr.18000;
Walter, Arthur C., von Zürich, in Fällanden, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von Fr.2000.