Renseignements sur Lukas Flüeler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lukas Flüeler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005880532, Registre du commerce Berne, (36)
Flüeler Business GmbH, bisher in Freienbach, CHE-490.608.270, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2023, Publ. 1005816564).
Statutenänderung:
27.10.2023.
Sitz neu:
Muri bei Bern.
Domizil neu:
Thunstrasse 225, 3074 Muri b. Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flüeler, Lukas, von Stansstad, in Mellingen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Freienbach].
Numéro de publication: HR02-1005816564, Registre du commerce Schwyz, (130)
Flüeler Business GmbH, in Freienbach, CHE-490.608.270, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206723).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flüeler, Daniel Jürg Friedrich, von Stansstad, in Pfäffikon ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flüeler, Lukas, von Stansstad, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
von Siebenthal, Nina Alexandra, von Saanen, in Mellingen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR01-1005250689, Registre du commerce Zurich, (20)
okkaw GmbH, in Zürich, CHE-384.912.061, Weststrasse 177, 8003 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2021. 02.07.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, den Handel und den Vertrieb von Waren, insbesondere von Hygieneprodukten, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern. Sie kann schliesslich auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 24'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 08.06.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Bodenmann, Simon, von Urnäsch, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Flüeler, Lukas, von Stansstad, in Freienbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
von Büren, Dino, von Rüttenen, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.