Renseignements sur Paul Flückiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Paul Flückiger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Paul Flückiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005843244, Registre du commerce Zurich, (20)
DeCon Beteiligungen AG, in Zollikon, CHE-191.332.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2022, Publ. 1005498966).
Firma neu:
DeCon Beteiligungen AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 13.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hauser, Silvan, von Glarus Nord, in Feusisberg, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Paul, von Rüegsau, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005498966, Registre du commerce Zurich, (20)
DeCon Beteiligungen AG, in Zollikon, CHE-191.332.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 29.02.2016, S.0, Publ. 2692429).
Domizil neu:
c/o Inderbitzin Unternehmensberatung, Zweigniederlassung Zollikon, Alfred Ulrich-Strasse 2, 8702 Zollikon.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Paul, von Rüegsau, in Köniz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bern].
Numéro de publication: HR02-1005493434, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft Puldina, in Bern, CHE-103.607.707, Genossenschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2018, Publ. 3998513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krättli, Lotta, von Le Locle, in Biel/Bienne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grob, Walter, von Nesslau, in Bern, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Paul, von Rüegsau, in Liebefeld (Köniz), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].