Renseignements sur Michael Flückiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Flückiger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Michael Flückiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005864229, Registre du commerce Berne, (36)
Agro-Marketing Suisse (AMS), in Bern, CHE-100.777.483, Verein (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2023, Publ. 1005761176).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rediger, Markus, von Basel, in Münsingen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Michael, von Auswil, in Brittnau, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1843251, Registre du commerce Argovie, (400)
Klara Bürge-Ryf Stiftung, in Brittnau, CHE-111.660.359, Stiftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2013, Publ. 7060024).
Name neu:
Klara Bürge-Ryf Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 04.08.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Willy, von Sumiswald, in Brittnau, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flückiger, Michael, von Auswil, in Brittnau, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Woodtli, Denise, von Strengelbach, in Strengelbach, Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 7060024, Registre du commerce Argovie, (400)
Klara Bürge-Ryf Stiftung, in Brittnau, CHE-111.660.359, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, Publ. 6543748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bienz-Walde, Brigitta, von Brittnau, in Brittnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Michael, von Auswil, in Brittnau, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.