Renseignements sur Hans Flückiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans Flückiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005753491, Registre du commerce Berne, (36)
Maler Pfister AG, in Ittigen, CHE-105.097.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2022, Publ. 1005573623).
Statutenänderung:
16.05.2023.
Firma neu:
Farbkultur AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung eines Malerei- und Gipsereibetriebs. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Massnahmen treffen, Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu erreichen, zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post. Schiedsklausel gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Merz, Beat, von Beinwil am See, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moser, Martin, von Herzogenbuchsee, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Hans, von Rohrbachgraben, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spycher, Matthias André, von Köniz, in Boll (Vechigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Meienhofer, Nicole Christine, von Tobel-Tägerschen, in Mörigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Spycher, Jennifer, deutsche Staatsangehörige, in Boll (Vechigen), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005291517, Registre du commerce Berne, (36)
Maler Pfister AG, in Ittigen, CHE-105.097.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178600).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Hans, von Rohrbachgraben, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Denis, von Untersiggenthal, in Hellsau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nardo, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3684629, Registre du commerce Berne, (36)
Maler Pfister AG, in Ittigen, CHE-105.097.444, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2017, Publ. 3607499).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flückiger, Hans, von Rohrbachgraben, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrbach, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Dieterswil (Rapperswil (BE)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.