Renseignements sur Alain Martial Florquin
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alain Martial Florquin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005660559, Registre du commerce Valais, (600)
Genossenschaft Feriendorf Fiesch, in Fiesch, CHE-100.997.725, Genossenschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2021, Publ. 1005366159).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vlaeminck, Michiel Maria Hector Arthur, belgischer Staatsangehöriger, in Grobbendonk (BE), Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Graffenried-Albrecht, Monique Charlotte, von Basel, in Bern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florquin, Alain Martial, belgischer Staatsangehöriger, in Deurne (BE), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005508928, Registre du commerce Grisons
Ferienhotels Maloja/St. Moritz AG, in St. Moritz, CHE-100.404.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2021, Publ. 1005272422).
Firma neu:
Ferienhotels Maloja/St. Moritz AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.06.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buys, Herman, belgischer Staatsangehöriger, in St. Moritz, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florquin, Alain Martial, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Alig, Anton Christian, von Ilanz/Glion, in Vaz/Obervaz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dessein, Rik Romain, belgischer Staatsangehöriger, in Dendermonde (BE), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ofisa Berney Associés SA (CHE-105.764.401), in Lausanne, Liquidatorin.
Numéro de publication: HR02-1004752791, Registre du commerce Grisons, (350)
Hôtels de vacances Maloja SA, in Bregaglia, CHE-100.404.415, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2019, Publ. 1004650353). [gestrichen: Die Gesellschaft ist nun ohne Präsident des Verwaltungsrates.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Florquin, Alain Martial, belgischer Staatsangehöriger, in Edegem (BE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].