Renseignements sur Otto Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Otto Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3203699, Registre du commerce Zoug, (170)
FPB GmbH, in Baar, CHE-296.691.050, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 20.10.2015, Publ. 2434463).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lenzlinger, Marc, von Kirchberg (SG), in Niederhergheim (FR), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bassersdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Fischer, Otto, von Rümikon, in Aeugst am Albis, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, [bisher: Prokurist, mit Einzelprokura].
Numéro de publication: 6657110, Registre du commerce Zoug, (170)
Intercede AG, in Cham, CH-020.3.913.483-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, S. 24, Publ. 4860934).
Firma neu:
Intercede AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.04.2012 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sägesser, Natalia, von Langenthal, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Otto, von Rümikon, in Aeugst am Albis, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6535138, Registre du commerce Zurich, (20)
FPB GmbH, in Aeugst am Albis, CH-020.4.046.777-0, c/o Otto Fischer, Dorfstrasse 14, 8914 Aeugst am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.01.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt als im In- und Ausland tätige Generalunternehmung die Planung und Ausführung von Neu- und Umbauten. Durchführung von Dienstleistungen im Baubereich wie Bauberatungen, Bauleitungen und Bauexpertisen, Vermittlung und Verwaltung von und Handel mit Immobilien sowie Waren aller Art, insbesondere Baumaterialien. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 11.01.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Raemy, Rudolf Albert, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Otto, von Rümikon, in Aeugst am Albis, mit Einzelprokura.