Renseignements sur Marc Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marc Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005637505, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Euro Treuhand & Consulting (ETC) AG, in St. Gallen, CHE-109.578.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2020, Publ. 1004993639). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.12.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle;
Fischer, Marc, von Seengen, in Marbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005628155, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Eurevio AG, in St. Gallen, CHE-113.991.643, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2019, Publ. 1004705261).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Marc, von Seengen, in Marbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brocker, Markus, von Altstätten, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2495429, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Euro Treuhand & Consulting (ETC) AG, bisher in Freienbach, CHE-109.578.441, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2011, Publ. 6156266).
Gründungsstatuten:
08.05.2002.
Statutenänderung:
12.11.2015.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Sonnenhaldenstrasse 62, 9010 St. Gallen.
Zweck neu:
Übernahme und Durchführung von Treuhand- und Beratungsmandaten, insbesondere in den Bereichen Buchhaltung, Steuern und allgemeine Unternehmensberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tschirky, Markus, von Mels, in Mels, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwicky, Frank, von Glarus Nord, in Frauenfeld, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Andreas, von Goldach, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Brocker, Markus, von Altstätten, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fischer, Marc, von Seengen, in Marbach SG, mit Kollektivprokura zu zweien.