Renseignements sur Andreas Ernst Fischer
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Andreas Ernst Fischer
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006039241, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Weinbaugenossenschaft Lichtensteig, in Lichtensteig, CHE-284.971.459, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 29.04.2016, S.0, Publ. 2808309).
Domizil neu:
c/o Susanna Stockhammer, Grabengasse 15, 9620 Lichtensteig. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 16.03.2016 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leijola, Julia, finnische Staatsangehörige, in Dicken (Neckertal), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haller, Stephan, von Reinach AG, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischer, Andreas, von Meisterschwanden, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gygax, Hans-Rudolf, von Herzogenbuchsee, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schiess, Corina, von Stäfa, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichholzer, Erhard, von Oberlunkhofen, in Ebnat-Kappel, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lichtensteig, Vizepräsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honegger, Helene, von Ebnat-Kappel, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stockhammer, Susanna, von Schaffhausen, in Lichtensteig, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rigling, Christian, von Zürich, in Hemberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, René, von Vorderthal, in Wattwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung. [Nachtrag zu TR 3642 vom 26.04.2016 bezüglich Erklärung zum Verzicht auf Revision].
Numéro de publication: HR01-1005970549, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ensino Andreas Fischer, in Wattwil, CHE-199.230.495, Ebnaterstrasse 208, 9631 Ulisbach, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Handel und Dienstleistungen rund um landwirtschaftliche Erzeugnisse und Strukturen, inkl. Aus- und Weiterbildung im Bereich Ernährung.
Eingetragene Personen:
Fischer, Andreas Ernst, von Meisterschwanden, in Ulisbach (Wattwil), Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3910651, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
octosenso Fischer, in Lichtensteig, CHE-375.308.943, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 17 vom 26.01.2016, Publ. 2619203).
Domizil neu:
Hauptgasse 17, 9620 Lichtensteig.
Zweck neu:
Schulung und Beratung aller Prozesse im Bereich Sensorik und Ernährung sowie Handel und Produktion von Lebensmitteln.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Andreas Ernst, von Meisterschwanden, in Saas im Prättigau (Klosters-Serneus), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Lichtensteig].