Renseignements sur Christian Fioretti
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Fioretti
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005775137, Registre du commerce Schwyz, (130)
Consulia Swiss Sagl, bisher in Wettingen, CHE-171.939.612, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 17.12.2021, Publ. 1005360401).
Statutenänderung:
13.06.2023.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Chaltenbodenstrasse 16, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Beratung, Unterstützung, Akquise, Valorisierung, Vertrieb von Unternehmensvermögen und Immobilien jeglicher Art, die entsprechende praktische Umsetzung sowie deren Untersuchung und Planung. Vertretungen im In- und Ausland, Handel mit Patenten, Markenrechte halten und weitergeben, Lizenzen, Know-How (auch exklusiv), Übernahme von Mandaten, die als nützlich erachtet werden oder mit der Tätigkeit in Verbindung stehen. Import/Export von Edel- und Nichtedelmetallen, Modeschmuck, Geschenkartikeln, Ausstattungen für Wohn-, Gewerbe- und Industrieflächen unter Berücksichtigung der Aussen- und Innengestaltung einschliesslich Herstellung und Verarbeitung. Vollstreckung von Verwaltungsmandaten und Sekretariatsgeschäften für Dritte, Durchführung aller geschäftlichen, gewerblichen, finanziellen, rechtlichen, beweglichen oder Immobilientransaktionen, die für das direkte oder indirekte Erreichen des Unternehmenszieles als notwendig oder angemessen erachtet werden. Erwerb von Gewinnbeteiligungen und/oder Übernahme von Beteiligungen an anderen Unternehmen und Gesellschaften, Aufbau und Niederlassungen in der Schweiz und im Ausland. Die Analyse, die Beratung, die Vermittlung und jede andere Aktivität im Versicherungsbereich.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fioretti, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Wald (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: HR02-1005360401, Registre du commerce Argovie, (400)
Consulia Swiss Sagl, in Wettingen, CHE-171.939.612, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262799).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rasetta, Moreno, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fioretti, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1005182305, Registre du commerce Zurich, (20)
LTN Swiss Corp. AG, in Zürich, CHE-259.677.778, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2021, Publ. 1005064875).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fioretti, Christian, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perone, Emmanuele, italienischer Staatsangehöriger, in Paradiso, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.