Renseignements sur Rolf Finschi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rolf Finschi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3409792, Registre du commerce Zurich, (20)
Telekurs-Holding AG, in Zürich, CH-020.3.925.846-1, Beteiligungen an Unternehmen im Banken- und Finanzbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2005, S. 22, Publ. 3023834).
Statutenänderung:
17.05.2006.
Firma neu:
Telekurs Holding AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Telekurs Holding SA) (Telekurs Holding Ltd.).
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikationen im SHAB oder durch Brief an die im Aktienbuch eingetragene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welti, Harry, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Filli Bloch, Leta, von Zernez und Bülach, in Oberglatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Finschi, Rolf, von Safien, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mohni, Joëlle, von Rüegsau, in Adlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 3345196, Registre du commerce Zurich, (20)
Telekurs Services AG, in Zürich, CH-020.3.006.744-6, Dienstleistungen insbesondere auf dem Gebiete Informatik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2006, S. 24, Publ. 3246374).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cuennet, Christian, von Nierlet-les-Bois, in Chêne-Bourgeries, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Welti, Harry, von Adliswil, in Adliswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tavernier, Raymond, von Zürich, in Bonstetten, mit Kollektivprokura zu zweien;
Finschi, Rolf, von Safien, in Sursee, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flühmann, Mark, von Neuenegg, in Rüschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Okle, Stefan, von Amlikon-Bissegg, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numéro de publication: 922780, Registre du commerce Zurich, (20)
Telekurs-Holding AG, in Zürich, Finanzierung, Erwerb und dauernde Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 24.02.2003, S. 21, Publ. 875724).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wirz, Walter, von Zürich und Schmiedrued, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung];
Finschi, Rolf, von Safien, in Fällanden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion].