Renseignements sur Peter Feuz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Peter Feuz
Participations
Dernières notifications FOSC pour Peter Feuz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005359925, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Saanen, in Saanen, CHE-107.222.105, Genossenschaft (SHAB Nr. 17 vom 25.01.2018, Publ. 4014263).
Domizil neu:
c/o André Marmet-Annen , Dorfstrasse 107, 3792 Saanen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kübli, Anton genannt Toni, von Gsteig, in Saanen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herrmann, Marlies, von Goumoens-le-Jux, in Saanen, Mitglied, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marmet, André, von Lauenen, in Saanen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mösching, Marcel, von Saanen, in Saanen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Schönried (Saanen), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schopfer, Adelheid, genannt Heidi, von Lauenen, in Saanenmöser (Saanen), Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feuz, Peter, von Lauterbrunnen, in Steffisburg, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bach, Lorenz, von Saanen, in Saanen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wimmer, Pierre, von Lenzburg, in Saanen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5799552, Registre du commerce Berne, (36)
Unterstützungsfonds der Verkehrsmilchproduzenten der LOBAG, in Ostermundigen, CH-035.7.016.074-8, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 5, Publ. 4269134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feuz, Peter, von Lauterbrunnen, in Steffisburg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zehnder, Johann Markus, von Eriswil, in Laupen BE (Laupen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5578186, Registre du commerce Berne, (36)
Milchverwertungsgenossenschaft Saanen, in Saanen, CH-092.5.009.164-6, Genossenschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2008, S. 3, Publ. 4318310).
Statutenänderung:
10.12.2008.
Domizil neu:
c/o Marlies Herrmann, Pfrundmatte, 3792 Saanen.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte Sammlung der Milch und deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann Grundeigentum erwerben und veräussern sowie Zweigniederlassungen errichten;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Neu haftet für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft in erster Linie das Genossenschaftsvermögen. Reicht dieses nicht aus, haften die Mitglieder beschränkt persönlich bis zu CHF 2'000.-- pro Mitglied, soweit die Gläubiger im Genossenschaftskonkurs zu Verlust kommen. Die Nachschusspflicht der Mitglieder ist ausgeschlossen.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perreten-Walden, Brigitte, von Lauenen, in Lauenen, Mitglied und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feuz, Peter, von Lauterbrunnen, in Steffisburg, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Revera Treuhand AG (CH-035.3.032.559-8), in Bolligen, Revisionsstelle.