Renseignements sur Theodor Josef Feldmann
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Theodor Josef Feldmann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005886961, Registre du commerce Valais, (600)
Le Petit Hotel AG, in Zermatt, CHE-204.845.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2023, Publ. 1005786253).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feldmann, Theodor Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schilling, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Odisio, Davide, italienischer Staatsangehöriger, in Valtournenche (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Olsen, Martin Richard Heiden, dänischer Staatsangehöriger, in Avusy, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005786253, Registre du commerce Valais, (600)
Le Petit Hotel AG, in Zermatt, CHE-204.845.552, Metzggasse 28, 3920 Zermatt, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.06.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Betrieb, die Förderung und den Verkauf von Hotels und Restaurants, Hotelbeteiligungen, Gastgewerbebetrieben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Butterfly AG, in Zermatt (CHE-439.305.524), nämlich den Geschäftsbereich Hotel Le Petit, gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 19.06.2023 mit Aktiven von CHF 1'012'114.76 und Passiven von CHF 848'937.97, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.06.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Feldmann, Theodor Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schilling, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005234704, Registre du commerce Valais, (600)
CTF Hotel Immobilien AG, in Zermatt, CHE-113.681.361, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 02.10.2020, Publ. 1004991666).
Statutenänderung:
21.06.2021.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 21.06.2021 auf die neu gegründete Butterfly AG (CHE-439.305.524), in Zermatt, über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 100'000.-- herabgesetzt.
Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 240'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 140'000.00 [bisher: CHF 240'000.00].
Aktien neu:
140 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 240 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Feldmann, Theodor Josef, deutscher Staatsangehöriger, in Recklinghausen (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schindellegi (Feusisberg)];
Schilling, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zermatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura].