Renseignements sur Claudio Felber
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Claudio Felber
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 968757, Registre du commerce Zurich, (20)
Milgram Media AG, in Zürich, CH-020.3.032.840-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 156 vom 14.08.2009, S. 29, Publ. 5197402). Gemäss Erklärung vom 25.06.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felber, Claudio, von Egerkingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüter, Heiner, von Willisau, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygli, Roger, von Utzenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheurer, Simon, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Freienbach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liotard-Vogt, Olivier, von Luzern, in Stäfa, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5201342, Registre du commerce Berne, (36)
Perron2 GmbH, in Bern, CH-035.4.029.460-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 144 vom 27.07.2006, S. 2, Publ. 3485320).
Statutenänderung:
04.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatik-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felber, Beat, von Egerkingen, in Bern, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Felber, Claudio, von Egerkingen, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Numéro de publication: 4618198, Registre du commerce Zurich, (20)
Milgram Media AG (Milgram Media Ltd) (Milgram Media SA), in Zürich, CH-020.3.032.840-7, Dammstrasse 58, 8037 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
31.07.2008.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, den Betrieb und die Vermarktung von multimedialen Angeboten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern sowie mieten und vermieten. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen und Beteiligungen an anderen Unternehmen erwerben, halten und veräussern. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken, andere Immaterialgüterrechte und Lizenzen jeder Art erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründer vom 31.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Scheurer, Simon, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Felber, Claudio, von Egerkingen, in Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grüter, Heiner, von Willisau, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygli, Roger, von Utzenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.