Renseignements sur Flamur Fazlija
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Flamur Fazlija
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004720312, Registre du commerce Berne, (36)
Vala Bodenstabilisierungen GmbH, in Thun, CHE-163.427.296, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2014, S.0, Publ. 1308459).
Statutenänderung:
13.09.2019.
Firma neu:
F + V Maurer- und Gipserarbeiten GmbH.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Durchführung von Arbeiten im Hoch- und Tiefbau, insbesondere Gipser- und Maurerarbeiten. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben, oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazlija, Flamur, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Villaverde Varela, David, spanischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 4184097, Registre du commerce Berne, (36)
GoSwissra GmbH, in Unterseen, CHE-145.709.354, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2017, Publ. 3633617).
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 35, 3800 Unterseen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fazlija, Flamur, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Slo, Juan, syrischer Staatsangehöriger, in Interlaken, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3633617, Registre du commerce Berne, (36)
GoSwissra GmbH, in Belp, CHE-145.709.354, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 26.01.2017, Publ. 3307109).
Statutenänderung:
29.06.2017.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 1, 3800 Unterseen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Führung von Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gastronomie, Catering und Event-Management;
Führung eines Tourismusbüros sowie die Erbringung aller Geschäftstätigkeiten im Tourismusbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Elghazaly, Ahmed Mohamed Elbayoumy Mohamed, ägyptischer Staatsangehöriger, in Belp, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fazlija, Flamur, von Thun, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.