Renseignements sur Dr. Charles-Abram Favrod-Coune
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Dr. Charles-Abram Favrod-Coune
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 4924676, Registre du commerce Zurich, (20)
NewIndex AG, in Winterthur, CH-400.3.021.476-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2006, S. 21, Publ. 3654000).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nyffeler, Richard, von Huttwil, in Mézières FR, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürki, Peter, von Altstätten und Oberegg, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Favrod-Coune, Dr. Charles-Abram, von Château-d'Oex, in Château-d'Oex, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Paly, Thomas, von Zug und Birsfelden, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwarz, Roland, von Basel und Haldenstein, in Muttenz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Walker, Jean-Pierre, von Genève, in Auvernier, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinhäuslin, Charles, von Brugg und Sumiswald, in Lausanne, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Vogel, Dr. Anton, von Flühli, in Bühler, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gürber, Peter, von Ebikon, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leupold, Dr. Florian, von Basel, in Breitenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bilat, Pierre Yves, von Muriaux, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grognuz, Francois, von Poliez-Pittet, in Fribourg, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3547920, Registre du commerce Zurich, (20)
NewIndex AG, bisher in Baden, CH-400.3.021.476-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2005, S. 2, Publ. 3107088).
Gründungsstatuten:
03.05.2000.
Statutenänderung:
22.06.2006.
Sitz neu:
Winterthur.
Domizil neu:
Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Unterstützung der kantonalen und nationalen Organisationen der Ärzteschaft in der Einführung und Anwendung der Arzttarife. Sie stellt im Auftrag der Trägerschaft und in enger Zusammenarbeit mit den Management Partner insbesondere die Mittel zur Sammlung und statistischen Auswertung sowie der elektronischen Bereitstellung von Abrechnungsdaten sicher. Bei Bedarf kann sie solche Informationssysteme selber entwickeln und betreiben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder diesen fördern.
Aktienkapital:
CHF 620'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 620'000.--.
Aktien:
620 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weidmann, Dr. Jacques-Henri, von Horgen, in Müswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haefeli, Andreas, von Seengen, in Lupfig, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Nyffeler, Richard, von Huttwil, in Mézières FR, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Baumann, Philip, von Attelwil, in Winterthur, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Eichenberger, Thomas, von Landiswil, in Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Stoffel, Dr. Urs, von Arbon, in Kilchberg ZH, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Bürki, Peter, von Altstätten und Oberegg, in Altstätten, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Eymann, Felix, von Basel, in Basel, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Favrod-Coune, Dr. Charles-Abram, von Château-d'Oex, in Château-d'Oex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Gauchat, Marc-Henri, von Prêles, in Sion, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Gerber, Alfred, von Langnau im Emmental, in Brittnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Paly, Thomas, von Zug und Birsfelden, in Zug, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Schwarz, Roland, von Basel und Haldenstein, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Walker, Jean-Pierre, von Genève, in Auvernier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [wie bisher];
Paul Gruber & Partner Treuhand AG, in Aarau, Revisionsstelle [wie bisher];
Rheiner, Philippe, von St. Gallen, in Vessy, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Meyrin];
Schibler, Wolfgang, von Walterswil SO, in Bettwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Fahrwangen].
Numéro de publication: 1110804, Registre du commerce Argovie, (400)
NewIndex AG, in Baden, Unterstützung der Aerzteschaft in der Einführung und Anwendung der Arzttarife usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 14.02.2003, S. 2, Publ. 863262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Hans Heinrich, von Olten, in Vitznau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laufer, Daniel, von Zürich, in Nyon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pellaton, Jürg Walter, von Zürich und Travers, in Nürensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weidmann, Dr. Jacques-Henri, von Horgen, in Müswangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoffel, Dr. Urs, von Arbon, in Kilchberg ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Favrod-Coune, Dr. Charles-Abram, von Château-d'Oex, in Château-d'Oex, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schibler, Wolfgang, von Walterswil SO, in Fahrwangen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.