Renseignements sur Reto Fausch
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Reto Fausch
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006046522, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
dalix GmbH, in St. Gallen, CHE-494.049.955, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410402).
Statutenänderung:
24.05.2024.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fausch, Reto, von Seewis im Prättigau, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akermann, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR01-1005410402, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
dalix GmbH, in St. Gallen, CHE-494.049.955, Unterstrasse 58, 9000 St. Gallen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.02.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen mit Schwerpunkt Unternehmens- und IT-Beratung sowie Programmierung, Projektmanagement und Produktentwicklung. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, die bestimmt und geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke, beschränkte dingliche Rechte und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 14.02.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Akermann, Thomas, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fausch, Reto, von Seewis im Prättigau, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: HR02-1004793893, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
it'bks GmbH, in St. Gallen, CHE-103.606.228, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 17.07.2014, S.0, Publ. 1619033).
Firma neu:
it'bks GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.12.2019 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Reto Fausch, St. Gallerstrasse 15, 9032 Engelburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fausch, Reto, von Seewis im Prättigau, in Engelburg (Gaiserwald), Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in St. Gallen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].