Renseignements sur Christian Andreas Fassnacht
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Christian Andreas Fassnacht
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006028622, Registre du commerce Zurich, (20)
Tuti AG, in Thalwil, CHE-328.706.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2022, Publ. 1005567644).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fassnacht, Christian Andreas, von Löhningen, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassnacht-Ruff, Eva Barbara, von Löhningen, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005567644, Registre du commerce Zurich, (20)
Tuti AG, bisher in Feusisberg, CHE-328.706.373, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2018, Publ. 1004504356).
Statutenänderung:
13.09.2022.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 16, 8800 Thalwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassnacht, Christian Andreas, von Löhningen, in Gerlafingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil].
Numéro de publication: HR01-1004504356, Registre du commerce Schwyz, (130)
Tuti AG, in Feusisberg, CHE-328.706.373, Neuhofstrasse 10, 8834 Schindellegi, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt Dienstleistungen im Bereich Management, Coaching, Sport-Marketing, Beratung im Bereich Sport, Transferwesen, Karriereplanung sowie den Handel mit Sportgeräten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 19.11.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Fassnacht, Christian Andreas, von Löhningen, in Thalwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.