Renseignements sur Lukas Fassbind
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Lukas Fassbind
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6107180, Registre du commerce Schwyz, (130)
Kirschstrasse Schweiz GmbH, in Arth, CH-130.0.009.413-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 49 vom 12.03.1998, S. 1748). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 24.02.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fassbind, Lukas, von Arth, in Oberarth, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 249'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5218136, Registre du commerce Schwyz, (130)
Swiss Knife Valley AG, in Schwyz, CH-130.3.008.378-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2007, S. 11, Publ. 3733146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner, in Schwyz, Revisionsstelle;
Inderbitzin, Walter, von Morschach, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fassbind, Lukas, von Arth, in Oberarth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annen, Stephan, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüönd, Andreas, von Sattel, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trütsch, Josef genannt Sepp, von Schwyz, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
May & Partner Treuhand GmbH (CH-130.4.011.988-0), in Brunnen, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 3733146, Registre du commerce Schwyz, (130)
Swiss Knife Valley AG, in Schwyz, CH-130.3.008.378-2, Vermarktung und Förderung aller wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Kräfte, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2002, S. 11, Publ. 706898).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Thomas, von Oberriet SG, in Schwyz, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuchs, Renate, von Buchrain, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trösch, Walter, von Seewen, in Valbella, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinegger, Dr. Werner, von Altendorf, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Pirmin, von Sattel, in Sattel, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Schorno, Hans, von Steinen, in Brunnen, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Camenzind, Brigitte, von Gersau, in Gersau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Inderbitzin, Walter, von Morschach, in Brunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fassbind, Lukas, von Arth, in Oberarth, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murri, Marcel, von Köniz, in Brunnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.