Renseignements sur Michael Fankhauser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Michael Fankhauser
Dernières notifications FOSC pour Michael Fankhauser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005484928, Registre du commerce Berne, (36)
Proverit Glas Holding AG, in Zollikofen, CHE-111.953.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2014, S.0, Publ. 1772127).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iseli, Bruno, von Mühleberg, in Münchenbuchsee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Michael, von Trub, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Fankhauser-Gasser, Gabrielle, von Trub, in Ittigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005050114, Registre du commerce Berne, (36)
Proverit AG, in Zollikofen, CHE-102.779.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2018, Publ. 1004519701).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fankhauser, Michael, von Trub, in Ittigen, Präsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Scherer, Daniel, von Schüpfheim, in Blumenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004993220, Registre du commerce Berne, (36)
Ring Immobilien AG, in Bern, CHE-339.754.028, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, S.0, Publ. 1738173).
Firma neu:
Ring Immobilien AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.09.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Auderset, Florian, von Gurmels, in Bösingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fankhauser, Michael, von Trub, in Ittigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Urs Robert, von Madiswil, in Wilen b. Wollerau (Freienbach), Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon SZ (Freienbach), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].