Renseignements sur Christoph Fabris
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Christoph Fabris
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005242610, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
H + F Informatik, C. Fabris, in Rorschach, CHE-107.498.127, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 148 vom 06.08.1997, S.5595).
Domizil neu:
Wachsbleichestrasse 25, 9400 Rorschach.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fabris, Christoph, von Arbon, in Wienacht-Tobel (Lutzenberg), Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorschacherberg].
Numéro de publication: 1190223, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
h + f learning GmbH, in Rorschach, CH-320.4.049.601-0, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 18, Publ. 5141998).
Statutenänderung:
17.10.2013.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 17.10.2013 und Bilanz per 30.06.2013 mit Aktiven von CHF 101'122.26 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 533.40 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 10'000 Aktien zu CHF 10.00.
Firma neu:
DOGA Holding AG.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Lerchentalstrasse 17, 9016 St. Gallen.
Zweck neu:
Halten von Beteiligungen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Beteiligungen, Liegenschaften, Immaterialgüter und Wertschriften erwerben, halten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 51'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.
Aktien neu:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, durch Telefax, E-Mail oder andere geeignete Kommunikationsmittel an die im Aktienbuch eingetragenen Personen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Remo, von Appenzell, in Rorschach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Michel, Christoph, von Wahlern, in Goldach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung;
Fabris, Christoph, von Arbon, in Lutzenberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dolder, Simon, von Beromünster, in Lustmühle (Teufen AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 5537888, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Tennishalle Bützel AG, in Thal, CH-320.3.018.271-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2007, S. 17, Publ. 4009764).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenberger, Felix, von Buchs SG und Sevelen, in Goldach, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Freddy, von Hergiswil bei Willisau, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fabris, Christoph, von Arbon, in Wienacht-Tobel (Lutzenberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung].