Renseignements sur Florian Evéquoz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Florian Evéquoz
Numéro de publication: HR02-1004805833, Registre du commerce Valais, (626)
Datastory Sàrl, à Chamoson, CHE-305.416.668, société à responsabilité limitée (No. FOSC 91 du 12.05.2016, p.0, Publ. 2829413).
Nouvelle adresse:
Chemin du Neya 11, 1955 Chamoson.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Pugin Volet, Catherine, de Echarlens, à Fribourg, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00.
Inscription ou modification de personne(s):
Evéquoz, Florian, de Conthey, à Vevey, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 67 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 50 parts sociales de CHF 100.00];
Genoud, Dominique, de Bagnes, à Chamoson, associé et gérant, secrétaire, avec signature collective à deux, pour 66 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 50 parts sociales de CHF 100.00];
Treboux, Jérôme, de Bassins, à Sierre, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 67 parts sociales de CHF 100.00 [précédemment: pour 50 parts sociales de CHF 100.00].
Numéro de publication: 2829413, Registre du commerce Valais, (626)
Datastory Sàrl, à Chamoson, CHE-305.416.668, c/o Dominique Genoud, Rue du Nasot 6F, 1955 Chamoson, société à responsabilité limitée (nouvelle inscription).
Date des statuts:
25.04.2016.
But:
L'exploitation d'une entreprise offrant des produits et des services informatiques, en particulier d'analyse et de visualisation de données (cf. statuts pour but complet).
Capital social:
CHF 20'000.00.
Obligations de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux associés:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Evéquoz, Florian, de Conthey, à Vevey, associé et président des gérants, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Genoud, Dominique, de Bagnes, à Chamoson, associé et gérant et secrétaire, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Pugin Volet, Catherine, de Echarlens, à Fribourg, associée et gérante, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00;
Treboux, Jérôme, de Bassins, à Sierre, associé et gérant, avec signature collective à deux, pour 50 parts sociales de CHF 100.00. Selon déclaration du 25.04.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Numéro de publication: 1514717, Registre du commerce Valais, (626)
Association eGov Innovation Center, à Sierre, CHE-401.872.849, Techno-Pôle 3, 3960 Sierre, association (nouvelle inscription).
Date des statuts:
04.10.2013.
But:
Centre de compétence en cyberadministration qui a pour but de promouvoir la réalisation d'innovations dans le secteur public (cf. statuts pour but complet).
Ressources:
Cotisations, dons et legs, subventions privées ou officielles, revenus générés par les unités .
Personne(s) inscrite(s):
Tzaud, Rémy, de Bottens, à Fully, président, avec signature collective à deux;
Roy, Cédric, de La Baroche, à Savièse, vice-président, avec Signature collective à deux avec le président ou la secrétaire générale;
Ruffieux, Chrisitan, de Val-de-Charmey, à Ollon VD (Ollon), membre, sans droit de signature;
Gaberel, Pascal, de Val-de-Ruz, à Plan-les-Ouates, membre, sans droit de signature;
Mugellini, Elena, ressortissante italienne, à Chernex (Montreux), membre, sans droit de signature;
Evéquoz, Florian, de Conthey, à Vevey, membre, sans droit de signature;
Rouiller, Benoît, de Vuisternens-devant-Romont, à Rossens FR, membre, sans droit de signature;
Hadrian, Daniel, de Monthey, à Sierre, membre, sans droit de signature;
Sokhn, Maria, ressortissante libanaise, à Sierre, secrétaire générale (hors comité), avec signature collective à deux avec le président ou le vice-président.