Renseignements sur Daniel Eugster
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Daniel Eugster
Participations
Dernières notifications FOSC pour Daniel Eugster
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004875204, Registre du commerce Soleure, (241)
Gawaplast Mittelland AG, in Niederbuchsiten, CHE-106.047.182, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 10.05.2017, Publ. 3513225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Josef, von Oberegg, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Daniel, von Oberegg, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eugster, Michael, von Oberegg, in Laufen-Uhwiesen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schaffhausen].
Numéro de publication: HR02-1004875275, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Kunststoff- und Labortechnik Schaffhausen AG, in Schaffhausen, CHE-114.259.728, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2016, Publ. 2792345).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eugster, Josef, von Oberegg, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Daniel, von Oberegg, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eugster, Michael, von Oberegg, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004874452, Registre du commerce Schaffhouse, (290)
Gawatech AG, in Neuhausen am Rheinfall, CHE-107.377.506, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2016, Publ. 3111133).
Statutenänderung:
16.04.2020.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Sanierung und Neuerstellung von erdverlegten Ver- und Entsorgungsanlagen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 16.04.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BMO Wirtschaftsprüfung AG (CHE-100.786.275), in Neuhausen am Rheinfall, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Michael, von Oberegg, in Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Eugster, Daniel, von Oberegg, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift];
Eugster, Josef, von Oberegg, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].