Renseignements sur Muriel Ettlin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Muriel Ettlin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004784799, Registre du commerce Zurich, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, CHE-102.257.007, Genossenschaft (SHAB Nr. 223 vom 18.11.2019, Publ. 1004761144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gyger, Danièle, von Adelboden, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Herzog, Felix, von Wallisellen, in Wallisellen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 2130270, Registre du commerce Zurich, (20)
Badmintonhallen-Genossenschaft Buchholz Uster, in Uster, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2001, S. 1828).
Statutenänderung:
21.11.2003. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Neumark, Dave, von Uster, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Morf, Thomas, von Wangen-Brüttisellen, in Gossau ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 1238422, Registre du commerce Zurich, (20)
Initiativ-Genossenschaft Zentrum Zürich-Affoltern, in Zürich, Genossenschaft (SHAB Nr. 47 vom 09.03.1999, S. 1547).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Babini, René, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Born, Willy, von Thunstetten, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nauer, Otto, von Dottikon, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scheifele, Hans-Rudolf, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pantucek, Peter, von Oetwil am See, in Oetwil am See, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ita, Ernst, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oetwil an der Limmat];
Ettlin, Muriel, von Allschwil, in Regensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kolb, Werner, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schädeli, Armin, von Kirchlindach, in Winkel, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Surber, Heinz, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tilliot-Treichler, Monika, von Richterswil und Aarberg, in Niederwil AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.