Renseignements sur Marianne Wey
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marianne Wey
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006043564, Registre du commerce Berne, (36)
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau, Verein, in Bern, CHE-105.831.368, Verein (SHAB Nr. 252 vom 29.12.2023, Publ. 1005922971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wey, Marianne, von Sursee, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes, dem Sekretär des Vorstandes oder dem Kassier des Vorstandes [bisher: Etter-Wey, Marianne].
Numéro de publication: HR02-1005922971, Registre du commerce Berne, (36)
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau, Verein, in Bern, CHE-105.831.368, Verein (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2023, Publ. 1005666699).
Statutenänderung:
26.10.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebersold, René, von Oberdiessbach, in Signau, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarasin-Reich, Barbara, von Basel, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes, dem Sekretär des Vorstandes oder dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Rosmarie, von Langnau im Emmental, in Zollbrück (Rüderswil), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter-Wey, Marianne, von Sursee, in Zollbrück (Lauperswil), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes, dem Sekretär des Vorstandes oder dem Kassier des Vorstandes [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hulm, Elisabeth, deutsche Staatsangehörige, in Ostermundigen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Laub, Clemens, von Oberwil (BL), in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes oder dem Sekretär des Vorstandes.
Numéro de publication: HR02-1005493460, Registre du commerce Berne, (36)
Rudolf Steiner Schule Bern Ittigen Langnau, Verein, in Bern, CHE-105.831.368, Verein (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2020, Publ. 1005029990).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Begbie, Richard, irischer Staatsangehöriger, in Ittigen, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vanoni, Bruno, von Bad Ragaz, in Zollikofen, Co-Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter-Wey, Marianne, von Sursee, in Zollbrück (Lauperswil), Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Co-Präsident, der Sekretärin oder dem Kassier];
Müller, Michael, von Bern, in Bern, Mitglied und Sekretär des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sarasin-Reich, Barbara, von Basel, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes, dem Sekretär des Vorstandes oder dem Kassier [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Co-Präsident, der Sekretärin oder dem Kassier];
Schuwerk, Gerhard, von Rüderswil, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes, dem Sekretär des Vorstandes oder dem Kassier [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Co-Präsident, der Sekretärin oder dem Kassier];
Wacker, David, von Zürich, in Bern, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Präsidentin des Vorstandes, dem Sekretär des Vorstandes oder dem Kassier.