Renseignements sur Hans-Jürg Etter
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Hans-Jürg Etter
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006014613, Registre du commerce Argovie, (400)
Altersstiftung Ennetbaden, in Ennetbaden, CHE-110.149.868, Stiftung (SHAB Nr. 121 vom 24.06.2022, Publ. 1005504250).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bischof, Michel, von Eggersriet, in Ennetbaden, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eglin-Güntert, Monika, von Känerkinden, in Ennetbaden, Mitglied des Stiftungsrates, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Etter, Hans-Jürg, von Sulgen, in Ennetbaden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR01-1005823047, Registre du commerce Argovie, (400)
Gemeinde AG Ennetbaden, in Ennetbaden, CHE-386.274.449, c/o Einwohnergemeinde Ennetbaden, Grendelstrasse 9, 5408 Ennetbaden, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.08.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung, Verwaltung und Vermietung von finanziell tragbaren Wohnungen, Gewerberäumen und Infrastruktur in und durch die politische Gemeinde Ennetbaden. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft Liegenschaften erwerben und veräussern, Kredite aufnehmen und im Übrigen alle Geschäfte betreiben, die mit dem Zweck in Zusammenhang stehen oder geeignet sind, ihn zu fördern.
Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 1'000'000.00.
Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Graf, Pius, von Appenzell, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Hans-Jürg, von Sulgen, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Daniel, von Wil (SG), in Niederrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neuenschwander, Simon, von Trub, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rehmann, Adrian, von Kaisten, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hüsser Gmür + Partner AG (CHE-106.823.621), in Baden, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2891699, Registre du commerce Argovie, (400)
Renovum AG, in Baden, CHE-104.469.678, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2009, Publ. 4952572).
Statutenänderung:
19.05.2016.
Zweck neu:
Beratung im Zusammenhang mit Liegenschaftsgeschäften und deren Ausführung sowie Führen von Total- oder Generalunternehmermandaten;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, Darlehen gewähren, sich an anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Telefax oder elektronische Post. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 19.05.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Prisma Treuhand und Revisions AG (CHE-106.065.814), in Zug, Revisionsstelle;
Gloor, Herbert, von Leutwil, in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Etter, Hans-Jürg, von Sulgen, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flückiger, Daniel A., von Rohrbachgraben, in Obersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, André, von Klingnau, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].