Renseignements sur John Victor Essig
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour John Victor Essig
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006135652, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Mediprof AG, in Heiden, CHE-381.755.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 17 vom 27.01.2015, S.0, Publ. 1952919).
Firma neu:
Mediprof AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 16.09.2024 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Essig, John, von Mettauertal, in Heiden, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates].
Numéro de publication: HR02-1004696991, Registre du commerce Zurich, (20)
ESBRAIN GmbH, bisher in Hünenberg, CHE-192.720.864, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 26.10.2012, Publ. 6905566).
Statutenänderung:
11.07.2019.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
Spiegelhofstrasse 59, 8032 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Essig, John Victor, von Mettauertal, in Oberlunkhofen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brenni, Mirko, von Mendrisio, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: 1952919, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Mediprof AG, bisher in Winterthur, CHE-381.755.061, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2013, Publ. 1226185).
Statutenänderung:
21.01.2015.
Sitz neu:
Heiden.
Domizil neu:
Brunnenstrasse 9, 9410 Heiden.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Griem, Lars, von Villars-sur-Glâne, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Essig, John, von Mettauertal, in Heiden, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberlunkhofen, Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].