Renseignements sur Adolf Ernst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Adolf Ernst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005708425, Registre du commerce Zoug, (170)
Adi Ernst Immobilien AG, bisher in Buochs, CHE-369.939.561, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2021, Publ. 1005265184).
Statutenänderung:
21.02.2023.
Firma neu:
alfac AG.
Sitz neu:
Unterägeri.
Domizil neu:
Binzenmatt 6, 6314 Unterägeri.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst, Adolf, von Holziken, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Nathalie, von Holziken, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koller, Urs Viktor, von Ballwil, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Granzotto-Koller, Nadja Alexandra Janine, von Ballwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Koller, Tanja Nicole, von Ballwil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1005265184, Registre du commerce Nidwald, (150)
Adi Ernst Immobilien AG, in Buochs, CHE-369.939.561, Rigistrasse 3, 6374 Buochs, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.07.2021.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Immobilienverwaltung und -bewirtschaftung sowie den Erwerb, die Überbauung, Vermietung, Verwaltung und den Verkauf von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen ähnlicher Art beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten sowie alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt mit ihm zusammenhängen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, Rechte, Patente und Lizenzen erwerben oder veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 23.07.2021 das Grundstück LIG Holziken Nr. 163, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 410'000.00 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 23.07.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ernst, Adolf, von Holziken, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ernst, Nathalie, von Holziken, in Schöftland, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1554213, Registre du commerce Nidwald, (150)
ADI + Partner AG, in Buochs, CHE-110.216.306, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2014, Publ. 1341251).
Domizil neu:
Rigistrasse 3, 6374 Buochs.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst, Adolf, von Holziken, in Buochs, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Holziken].