Renseignements sur Fabian Erismann
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Fabian Erismann
Participations
Dernières notifications FOSC pour Fabian Erismann
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004679071, Registre du commerce Argovie, (400)
Imodis Holding AG, in Gebenstorf, CHE-103.567.344, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2018, Publ. 4449551).
Statutenänderung:
04.07.2019.
Aktien neu:
39 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 61 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernahm bei der Gründung 121 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Display LC AG", in Gebenstorf, und 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der "Imodis Immobilien AG", in Villnachern, gemäss Vertrag vom 04.03.1997, zum Preise von insgesamt CHF 2'400'000.00, wofür 100 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 121'000.00 als Forderung gutgeschrieben wurden].
Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erismann, Michael, von Beinwil am See, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Erismann, Nadine, von Beinwil am See, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erismann, Fabian, von Zürich, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4363705, Registre du commerce Argovie, (400)
Famudis AG, in Gebenstorf, CHE-445.341.209, Ussere Bode 6, 5412 Gebenstorf, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
06.07.2018.
Zweck:
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen aller Art im In- und Ausland;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder mit anderen gesetzlich anerkannten Kommunikationsmitteln an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 06.07.2018 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Erismann, Fabian, von Beinwil am See, in Gebenstorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Erismann, Muriel, von Unterkulm, in Gebenstorf, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3402701, Registre du commerce Argovie, (400)
Display LC AG, in Gebenstorf, CHE-106.413.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529987).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Erismann, Fabian, von Zürich, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].